BLACK ASIAN MINORITY ETHNIC VOICE (BAME VOICE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Builds up the capacity/skills of minority ethnic organisations so they can deliver better services to the particularly but not exclusively disadvantaged communities in Merton Borough and its environs. It works to advance equality of opportunity and is a reliable point of reference for data on BAME communities. It promotes activities which foster understanding between people of diverse backgrounds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £111,994 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
- Kingston Upon Thames
- Merton
- Surrey
- Sutton
- Wandsworth
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND HANNAH LERINA SABINA NEALE BEM | Cadeirydd | 12 April 2018 |
|
|||||||
Dr Rooah Omer | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||||
Dr PONNAMPALAM ARUMUGARAASAH | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||||
ABAYEH SAVAGE | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.05k | £9.21k | £75.08k | £111.40k | £147.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.47k | £8.73k | £24.93k | £72.16k | £93.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £8.20k | £65.80k | £75.00k | £111.99k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Rhagfyr 2020 | 195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Rhagfyr 2020 | 195 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 10 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE TO BUILD THE CAPACITY AND SKILLS OF MINORITY ETHNIC ORGANISATIONS, IN ORDER THAT THEY CAN DELIVER BETTER SERVICES TO THE PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF THE LONDON BOROUGH OF MERTON AND ITS ENVIRONS, (HEREINAFTER CALLED THE “AREA OF BENEFIT”) IN SUCH A WAY, THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS, AND TO PARTICIPATE FULLY IN SOCIETY.” NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Vestry Hall
336 London Road
MITCHAM
Surrey
- Ffôn:
- 02086871417
- E-bost:
- INFO@BAMEVOICE.ORG
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window