SECURITYWOMEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SecurityWomen operates on an educational basis and promotes awareness of gender equality in the security sector through gathering of data and research, and publicising through our website (www.securitywomen.org), app and social media and through other media events and platforms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- Rwanda
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 04 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA CLEARY | Cadeirydd | 30 July 2018 |
|
|
||||
Dr Mary-Claire Travers | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Edward Humpherson | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|||||
Suzanne Concannon | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Rachel Grimes MBE | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Kurt Eyre | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
JAMES STANLEY GEER | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
TERRI MCNERNEY | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.72k | £3.41k | £30 | £12 | £28 | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.09k | £5.65k | £1.34k | £1.13k | £4.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.41k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
- TO PROVIDE INFORMATION RELATING TO, AND PROMOTE THE PUBLIC AWARENESS OF, GENDER EQUALITY IN SECURITY SECTOR INSTITUTIONS AROUND THE WORLD, INCLUDING THE POLICE AND THE MILITARY. - TO RESEARCH INTO, AND MONITOR, THE STATE OF GENDER EQUALITY IN SECURITY SECTOR INSTITUTIONS. - TO PROMOTE GENDER EQUALITY IN SECURITY SECTOR INSTITUTIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 LEXINGTON APARTMENTS
40 CITY ROAD
LONDON
EC1Y 2AN
- Ffôn:
- 07710245445
- E-bost:
- info@securitywomen.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window