Hanes ariannol SAMARITANS OF YEOVIL SHERBORNE & DISTRICT

Rhif yr elusen: 1168371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.31k £39.68k £28.20k £20.25k £19.82k
Cyfanswm gwariant £733.76k £242.49k £199.75k £50.70k £146.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A