MANCHESTER CITY OF SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to spread the City of Sanctuary network to Manchester making it a welcoming city, open and fair for all. We want to create a more inclusive and welcoming city to those seeking sanctuary who bring skills, enterprise, music, food and hard work to enrich our city. We run monthly conversation clubs and meals as well as offering practical projects and signposting services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 19 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sami Gichki | Cadeirydd | 15 May 2024 |
|
|||||||
Naveeda Ikram | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|||||||
Helen Vivienne Dorothy Moore Start | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||||
Rebecca Barnes | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||||
Bethany Jane Rugen | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||||
Kathleen Adela Demjaha | Ymddiriedolwr | 13 February 2025 |
|
|
||||||
Cameron Boyle | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||||
Mark Andrew Kingston | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.01k | £64.13k | £79.37k | £60.66k | £72.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.97k | £66.40k | £55.55k | £77.70k | £79.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.00k | £3.88k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 19 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
I. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL, ESPECIALLY IN MANCHESTER ABOUT THE ISSUES RELATING TO REFUGEES AND PEOPLE SEEKING ASYLUM OR SANCTUARY. II. TO PROMOTE HEALTH AND WELLBEING IN MANCHESTER AMONGST REFUGEES, PEOPLE SEEKING SANCTUARY, AND PEOPLE REFUSED ASYLUM IN THE UK. III. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES. IV. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF TRAINING TO THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF IT FOR THEIR BENEFIT INCLUDING REFUGEES, PEOPLE SEEKING SANCTUARY, AND PEOPLE REFUSED ASYLUM IN THE UK. V. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING AND ENGAGEMENT BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o MACC
Swan Buildings
20 Swan Street
Manchester
M5 5JW
- Ffôn:
- 07546575195
- E-bost:
- manchester@cityofsanctuary.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window