Hanes ariannol THE RGSW AND AOS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1170217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £355.08k £463.89k £745.72k £381.43k £530.13k
Cyfanswm gwariant £185.76k £447.88k £214.20k £318.80k £383.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £725.81k N/A £502.56k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £19.91k N/A £27.57k
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £96.38k N/A £223.62k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £117.82k N/A £159.75k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £2.00k N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £94.38k N/A £223.62k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £0