YORKSHIRE ASSOCIATION OF CHANGE RINGERS BELL REPAIR FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the Bell Repair Fund is to advance the Christian religion by providing financial assistance to churches within the defined area for the purpose of maintaining and improving their bell installations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Chwefror 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew John Slade Professor | Cadeirydd | 11 May 2024 |
|
|||||
Simon John Burren | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Simon Plows | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
Simon Reading | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
Emma Coles | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
Helen Pells | Ymddiriedolwr | 05 March 2016 |
|
|
||||
DEBORAH THORLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID JOHN SPAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Robert Cater | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER MCCOY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
C BARRIE DOVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER C KIRBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.99k | £9.03k | £13.92k | £10.94k | £12.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.55k | £1.05k | £7.19k | £6.61k | £3.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 27 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 3 FEBRUARY 1979
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO CHURCHES FOR THE PURPOSE OF MAINTAINING AND IMPROVING THEIR BELL INSTALLATION BY MAKING GRANTS TO THEM.
Maes buddion
NORTH, EAST, WEST RIDINGS OF YORKSHIRE, DURHAM, DERBYSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 STONEYBROOK CLOSE
BRETTON
WAKEFIELD
WF4 4TP
- Ffôn:
- 01924830423
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window