CHURCH OF OUR SAVIOUR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church of our Saviour is a Single Congregation Local Ecumenical Partnership between the Church of England and The United Reformed Church. It is the Church for Chelmer Village and Chancellor Park and its address is Ashton Place, Chelmsford. CM2 6ST
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 14 Hydref 2016: Cofrestrwyd
- CHURCH OF OUR SAVIOUR, CHELMER VILLAGE (Enw gwaith)
- CHURCH OF OUR SAVIOUR, EAST SPRINGFIELD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Paul Greaves-Brown | Cadeirydd | 28 March 2021 |
|
|
||||
Owen Richard Edwards | Ymddiriedolwr | 26 November 2023 |
|
|
||||
David N Miles | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Denise Somers | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|||||
Gary Clayton | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
James Martin Cottis | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Ruth Mary Hughes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Gwilym Morris | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
SOPHIE Edwards | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
GARY STANDING | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
CLAIRE MUSSELWHITE | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
Rev MANDY HEWSON | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.72k | £111.28k | £84.53k | £74.55k | £85.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.73k | £81.10k | £68.76k | £83.93k | £103.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 MAY 2016 as amended on 23 Apr 2023 as amended on 24 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE PARTICIPATING CHURCHES. IN ACHIEVING ITS PURPOSE, THE CHARITY WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES, EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): A) THE CELEBRATION OF PUBLIC WORSHIP; B) THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH; C) MISSION AND EVANGELISM; D) PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND THE BEREAVED; E) THE PROVISION OF FACILITIES WITH A CHRISTIAN ETHOS FOR THE LOCAL COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO) THE ELDERLY, THE YOUNG AND OTHER GROUPS WITH SPECIAL NEEDS; AND F) THE SUPPORT OF OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Church Of Our Saviour
Ashton Place
CHELMSFORD
CM2 6ST
- Ffôn:
- 07817 553453
- E-bost:
- hello@churchoos.org.uk
- Gwefan:
-
churchoos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window