Hanes ariannol HESKIN VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 508628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.84k £18.71k £9.07k £9.11k £13.80k
Cyfanswm gwariant £8.25k £28.27k £6.99k £10.27k £20.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.74k £16.10k N/A N/A £500