BSR WELFARE ORGANISATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing Training for Job seekers of BSR service users in london. Building low cost housing for BSR operational area in Bangladesh.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Bangladesh
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2017: CIO registration
- BAHARMORDAN, SHOMPASHI, & RONGDASH WELFARE ORGANISATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARUK AHMED | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
KHAIRUL MIAH | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
MUTHIR KHAN | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
ABDUL GOFFAR | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
HARUNAR RASHID | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
DELWAR AHMED TRESURER | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
Bulbul Ahmed | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.01k | £9.96k | £9.99k | £8.13k | £7.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.92k | £8.70k | £8.47k | £8.53k | £6.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Chwefror 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Chwefror 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE WHO SPEAKS BENGALI AS FIRST LANGUAGE, LIVING IN GREATER LONDON, OR BSR GEOGRAPHICAL AREA IN BANGLADESH WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED DUE TO UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; AGE; GENDER; POOR EDUCATION OR SKILLS ATTAINMENT. B) THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE PEOPLE OF BSR GEOGRAPHICAL AREA AND ITS NEIGHBOURING VILLAGES IN BANGLADESH, IN THE FORM OF MONEY(OR OTHER MEANS DEEMED SUITABLE FOR PERSONS, BODIES, ORGANISATIONS AND/OR COUNTRIES AFFECTED INCLUDING THE PROVISION OF MEDICAL AID.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
106 HIGH STREET
NORTHWOOD
HA6 1BJ
- Ffôn:
- 07405961224
- E-bost:
- Bsr.org.uk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window