ymddiriedolwyr THE TWISTING DUCKS THEATRE COMPANY CIO
Rhif yr elusen: 1170354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Jacqueline Kelly | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Victoria Eleanor Mary Smith | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Miles John Henderson | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|||||
Una Mcnicholl | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||
Christine Shrubb | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
VERONICA MAY DOUGHERTY | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.