THE LAW FAMILY EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education and training in the United Kingdom by sponsoring and funding schools, higher educational entities, educational programmes, projects and facilities and to advance amateur sports to those in education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£1,758,081
Roddion a chymynroddion | £1.76m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,858,427
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.86m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.86m |
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW ERIC LAW | Cadeirydd | 22 September 2016 |
|
|||||
Philip Jonathan Clifford Mould OBE | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
PHILIP JOHN MOSS | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.80m | £5.33k | £2.50m | £2.00m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.72m | £1.73m | £1.96m | £2.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.80m | N/A | £2.50m | £2.00m | £1.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | N/A | £1.73m | £1.96m | £2.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.12k | N/A | £3.50k | £4.52k | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.13m | N/A | £1.72m | £1.95m | £51.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.88m | N/A | £1.33m | £1.38m | £3.25k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.86k | N/A | £403.25k | £404.90k | £3.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN THE UNITED KINGDOM FOR THE PUBLIC BENEFIT AND, WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY: (I) SPONSORING AND FUNDING SCHOOLS AND HIGHER EDUCATIONAL ENTITIES, EDUCATIONAL PROGRAMMES AND PROJECTS AND IMPROVING EDUCATIONAL FACILITIES GENERALLY; (II) ESTABLISHING, MAINTAINING, CARRYING ON, MANAGING AND DEVELOPING SCHOOLS WHETHER ALONE OR IN COLLABORATION WITH OTHER SCHOOLS, VOLUNTARY BODIES AND ENTITIES AND THE WIDER COMMUNITY INCLUDING THE SHARING OF EXPERTISE AND RESOURCES; (III) ESTABLISHING AND MAINTAINING A NETWORK OF RESPECTED, QUALIFIED, EXPERIENCED AND INSPIRING VOLUNTEERS (INCLUDING COACHES, TRAINERS, ARTISTS AND MUSICIANS) WILLING TO EDUCATE YOUNG PEOPLE WITH A VIEW TO DEVELOPING THEIR EDUCATIONAL ABILITIES AND WIDENING THEIR VOCATIONAL OPPORTUNITIES AND ENCOURAGING AND ENABLING THEM TO TAKE THOSE OPPORTUNITIES; AND (IV) PROVIDING AND ENHANCING EXTENDED EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES AVAILABLE TO THOSE IN EDUCATION (IN ADDITION TO THOSE ACTIVITIES PROVIDED THROUGH THEIR NORMAL EDUCATION); (B) THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY: (I) PROVIDING AND ENHANCING SPORTING ACTIVITIES AVAILABLE TO THOSE IN EDUCATION; AND (II) PROVIDING FACILITIES (INCLUDING LAND, BUILDINGS AND EQUIPMENT) FOR PLAYING PARTICULAR SPORTS AND ASSISTING IN THE ORGANISATION OF SPORTING ACTIVITY TO IMPROVE THE PHYSICAL HEALTH, FITNESS AND SOCIAL WELFARE OF THOSE IN EDUCATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE AND HEALTH OF THOSE IN EDUCATION; AND (C) SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 Carlton House Terrace
2nd Floor
London
SW1Y 5AN
- Ffôn:
- 02076474057
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window