BIKE TO THE FUTURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cycle promotion, personal growth and skill build based on cycle maintenance training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Powys
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1106188 SOUTH MONTGOMERYSHIRE VOLUNTEER BUREAU LIMITED
- 25 Hydref 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
philip raynor | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
JEREMY THORP | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.65k | £58.35k | £94.33k | £64.50k | £44.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.77k | £30.65k | £84.79k | £56.51k | £47.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.77k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | 18 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | 12 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | 04 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2019 | 03 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2019 | 03 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Oct 2016 as amended on 12 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN NORTH POWYS IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING PROMOTION OF WELLBEING AND ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT THROUGH THE PROVISION OF SUPPORTED ENGAGEMENT WITHIN A COMMUNITY BICYCLE WORKSHOP TO IMPROVE THEIR EMPLOYABILITY AND THE PROVISION OF A POOL OF BIKES FOR JOB SEEKERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Mill Fields
Milford
Newtown
SY16 3JP
- Ffôn:
- 07720218499
- E-bost:
- admin@bikettf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window