AFRICAN FRENCH SPEAKING COMMUNITY SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children and Young People's activities: Supplementary education, Homework Club, Sports, Recreational activities Adults and families' activities: Employability, Befriending, Sport, Entertainment, Outreach, holiday schemes Networking and Public Events in the community International Development: supporting projects in some third world countries Income generation to be reinvested in the charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Angola
- Bwrwndi
- Camerwn
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Gabon
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Mali
- Rwanda
- Senegal
- Tanzania
- Togo
- Uganda
- Y Traeth Ifori
Llywodraethu
- 23 Medi 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145893 AFRICAN FRENCH SPEAKING COMMUNITY SUPPORT
- 20 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacques Matensi-kubanza | Cadeirydd | 22 December 2010 |
|
|||||
Ian Sibanda | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Petelo Gally Sakwanga | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Simplice Odette Nkonge-mbomba | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
JASON NDUNDULA BSC HONS | Ymddiriedolwr | 22 December 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.00k | £226.47k | £171.00k | £199.47k | £180.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.17k | £110.03k | £111.70k | £155.08k | £144.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS THE PREVENTION AND RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP IN PEOPLE OF AFRICAN ETHNIC ORIGIN WHOSE FIRST LANGUAGE IS FRENCH AND WHO ARE RESIDING IN AFRICA OR IN ENGLAND AND WALES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF SUFFICIENT. THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY AND SKILLS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES OF FRENCH SPEAKING AFRICA SO THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND MEET THEIR OWN NEEDS AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PEOPLE WHO LIVE IN FRENCH SPEAKING AFRICAN COUNTRIES, OR WHO HAVE BEEN DISPLACED FROM FRENCH SPEAKING AREAS OF AFRICA BY NATURAL DISASTER OR CATASTROPHE BY THE SUPPLY AID TO SUCH PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Phillips Parish Centre
Watt Street
SMETHWICK
West Midlands
B66 3DA
- Ffôn:
- 01216793354
- E-bost:
- enquiries@afscs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window