Hanes ariannol Leeds Hospitals Charity
Rhif yr elusen: 1170369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.03m | £4.40m | £7.31m | £7.15m | £7.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.87m | £8.44m | £7.97m | £8.78m | £17.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.19m | £1.88m | £6.56m | £5.61m | £5.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £723.58k | £1.09m | £601 | £768.56k | £1.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £233.63k | £193.02k | £0 | £43.86k | £62.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.70m | £1.17m | £673.63k | £722.87k | £894.36k | |
|
Incwm - Arall | £180.55k | £59.19k | £78.26k | £1.45k | £2.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.53m | £670.43k | £1.58m | £567.81k | £718.44k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.20m | £7.13m | £6.49m | £5.52m | £14.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.67m | £1.31m | £1.48m | £3.26m | £3.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.43m | £241.50k | £270.00k | £219.00k | £1.15m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.53m | £6.44m | £5.37m | £4.82m | £13.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £234.93k | £135.57k | £183.28k | £130.33k | £171.34k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.