Ymddiriedolwyr CRADLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 508710

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JEFF WHITE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elizabeth Ann Booth | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Pamela Lesley Moss | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Susan Gale Humphreys | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Peter John Warner | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Ivan Smart | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|||||
Julia Elizabeth Maclagan | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
MARGARET EDGAR | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|||||
MRS JAN DAMPNEY | Ymddiriedolwr | 10 September 2011 |
|
|
||||
MR KEN NASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS LOWDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TERRY ROBSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.