Ymddiriedolwyr GUY HARLINGS ESTATE

Rhif yr elusen: 1170653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Ven Jonathan Croucher Ymddiriedolwr 13 May 2025
THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Michaela Southworth Ymddiriedolwr 13 May 2025
Dim ar gofnod
Rev Jessica Heloise Martin Ymddiriedolwr 07 March 2025
CATHEDRAL CHURCH OF ST MARY THE VIRGIN, ST PETER AND ST CEDD, CHELMSFORD
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rt Revd Dr Gulnar Eleanor Francis-Dehqani Ymddiriedolwr 11 March 2021
ST MELLITUS COLLEGE TRUST
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE OVERSEAS BISHOPRICS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCHES TOGETHER IN ESSEX AND EAST LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
BRIAN SMITH Ymddiriedolwr 14 August 2019
Dim ar gofnod
Peter Stanley Gordon Kemp Ymddiriedolwr 14 August 2019
Dim ar gofnod
BRIAN GREATREX Ymddiriedolwr 01 August 2012
Dim ar gofnod