THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT WALTHAM WITH FORD END

Rhif yr elusen: 1171387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The role of the Parochial Church Council (PCC) is to oversee the running of the activities of the ministry and the churches in the Parish of Great Waltham with Ford End. This includes att matters related to church services, the maintenance and improvement of the churches and churchyards and delivering the ministry in the wider community

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £79,176
Cyfanswm gwariant: £85,881

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GREAT WALTHAM WITH FORD END PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Daniel Charles Pierce Cadeirydd 24 November 2022
ST FRANCIS’ COMMUNITY CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
FORMISSION CIO
Derbyniwyd: Ar amser
GREAT WALTHAM SCHOOL HOUSE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Pauline Anne Briggs Ymddiriedolwr 02 April 2023
Dim ar gofnod
Kerri Donna Wiffin Ymddiriedolwr 02 April 2023
Dim ar gofnod
David Scully Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Hywel Jones Ymddiriedolwr 08 May 2022
THE CHELMSFORD MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH JANE THRELFALL Ymddiriedolwr 08 May 2022
STOW MARIES GREAT WAR AERODROME LTD
Derbyniwyd: Ar amser
David Edward Williams Ymddiriedolwr 18 October 2020
GREAT WALTHAM SCHOOL HOUSE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Joanne Rebecca Pritchard Ymddiriedolwr 18 October 2020
GREAT WALTHAM SCHOOL HOUSE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Sheila Yardley Bearman Ymddiriedolwr 24 September 2019
GREAT WALTHAM SCHOOL HOUSE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
David John Tyler Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Roger David Bearman Ymddiriedolwr 29 April 2017
Dim ar gofnod
HELEN VIRGINIA POWELL Ymddiriedolwr 01 April 2009
GREAT WALTHAM SCHOOL HOUSE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £75.90k £57.46k £60.03k £72.42k £79.18k
Cyfanswm gwariant £91.18k £57.29k £55.49k £69.51k £85.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 05 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 05 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Mawrth 2022 144 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Mawrth 2022 144 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Fairway Drive
CHELMSFORD
CM3 3FH
Ffôn:
07957 228467