Elusennau cysylltiedig SIGHT CYMRU
Rhif yr elusen: 1171471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 14/10/1976
AS AMENDED ON 04/03/1982
AS AMENDED ON 14/07/2009
AS AMENDED ON 10/07/2012
AS AMENDED ON 21/11/2015 as amended on 13 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE IN WALES.
Maes buddion
WALES
Hanes cofrestru
- 07 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.