ymddiriedolwyr THINKTANK THEATRE (STREATHAM SPACE PROJECT)
Rhif yr elusen: 1172475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN JAMES HARRIS | Cadeirydd | 07 April 2017 |
|
|
||||
Edua Effiom | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Claire Grainger | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
YASSINE SENGHOR | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
Jayson Harris | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
Karen Di Lorenzo | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|||||
David Money | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Katherine Anderson | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.