WAVE MUSWELL HILL CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wave Hub (previously Wave Cafe) was established to promote social inclusion and raise public awareness of the issues faced by people with learning disabilities. We aim to demonstrate what it means to value everyone equally. We run a creative arts cafe in Muswell Hill as a social enterprise where people of all abilities can work and socialise together.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Haringey
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM BERNARD WRIGHT MA, MBA | Cadeirydd | 01 February 2017 |
|
|||||
KATHARINE ANN JONES | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Lotte Carlebach | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Merriman | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
RACHEL ANNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
OPHIR YARON | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
David Tshulak | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.57k | £42.38k | £57.47k | £79.82k | £54.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.28k | £39.19k | £48.83k | £71.86k | £66.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
IN THE LONDON BOROUGHS OF BARNET, CAMDEN, ENFIELD, HARINGEY AND ISLINGTON TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES OR SPECIAL NEEDS, THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROMOTING THEIR SOCIAL INCLUSION, PREVENTING THEM FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY; B) PROVIDING ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES FOR RECREATION, EDUCATION OR TRAINING TO HELP DEVELOP THEIR SOCIAL AND PRACTICAL SKILLS AND RECEIVE SUPPORT; C) RAISING THE AWARENESS OF THE PUBLIC OF THE ISSUES THAT FACE PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES OR SPECIAL NEEDS. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE, ‘SPECIAL NEEDS’ MEANS THE INDIVIDUAL REQUIREMENTS OF A PERSON WITH A MENTAL, EMOTIONAL, OR PHYSICAL DISABILITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 ROSEBERY ROAD
LONDON
N10 2LD
- Ffôn:
- 07706323904
- E-bost:
- info@wavehub.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window