Ymddiriedolwyr THE CYBER TRUST
Rhif yr elusen: 1171883

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Robert Lawrence Nowill | Cadeirydd | 14 October 2019 |
|
|
||||
Zayd Abdullah Dawood | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Dr Nina Reeves | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
David John Thomson | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
AYNSLEY NORMAN DAMERY BCOMM FCA | Ymddiriedolwr | 09 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.