Dogfen lywodraethu MALVERN HILLS DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 508933
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED APRIL 1975 AS AMENDED 16 JUNE 1980, 20 JUNE 1991, 23 JUNE 1994, 15 OCTOBER 2002, 20 JULY 2004 AND 26 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF THE MALVERN HILLS DISTRICT COUNCIL BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MALVERN HILLS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.