THE BUTTERLEY IRONWORKS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Seeking to secure the important heritage features of the former Butterley Works including the unique underground wharves of the Cromford Canal, in Ripley, Derbyshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2017: CIO registration
- THE BUTTERLEY TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Dennis Freeborn | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|||||||||
Timothy John Castledine | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
Brendan Martin Stafford | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||||
DAVID ALAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|||||||||
Joyce Slack | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||||||
ROBERT GRASAR | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||||||
MICHAEL KELLEY | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71 | £12 | £13.01k | £23.04k | £4.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.04k | £29.40k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | £10.00k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Awst 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Awst 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 29 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE 1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR ALL BY INCREASING AND INSPIRING THE PUBLIC'S UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE INDUSTRIAL HERITAGE OF RIPLEY, DERBYSHIRE, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE BUTTERLEY WORKS (INCLUDING THE CROMFORD CANAL) AND THE MIDLAND RAILWAY SITES IN RIPLEY SINCE THE 18TH CENTURY; AND 2. THE ADVANCEMENT OF HERITAGE BY THE PROTECTION, PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE HISTORIC BUILDINGS AND MONUMENTS (INCLUDING THE CROMFORD CANAL) FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND 3. THE PROVISION AND DEVELOPMENT OF A MUSEUM COMPRISING A COMPLEX OF HISTORIC, ARCHITECTURAL AND ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE AS A MEANS OF RECORDING AND EXEMPLIFYING THE CONTRIBUTION OF THE AREA SINCE THE 18TH CENTURY TO THE DEVELOPMENT OF THE MODERN INDUSTRIALISED WORLD, FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
56 ALFRED STREET
RIPLEY
DE5 3LD
- Ffôn:
- 01773479000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window