Hanes ariannol THE ROWLAND BROTHERS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1171808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.40k £140.42k £39.23k £59.94k £89.94k
Cyfanswm gwariant £57.20k £77.85k £83.83k £81.89k £77.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A