ymddiriedolwyr CARE OF POLICE SURVIVORS
Rhif yr elusen: 1170760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Jane Cox | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Deborah Gurr | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Kevin Daniel McDonald | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|||||||||||||||||
Chris Noble | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
John Cook | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Gill Marshall | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Peter Fahy | Ymddiriedolwr | 16 December 2016 |
|
|||||||||||||||||
ROBERT ATKIN | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.