THE PATRICIA HAREWOOD TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust was established to assist with the conservation and preservation of the collections at Harewood House. It is to be endowed with funds from the estate of the late Dowager Countess of Harewood and, once these funds have been received, the trustees will work with the Harewood House Trust?s Collections Committee to determine the best use of the funds
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 23 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 517753 HAREWOOD HOUSE TRUST LIMITED
- 17 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
- 23 Hydref 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £669.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.60k | £0 | £670.72k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £402.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £115.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £3.60k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Mawrth 2024 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Mawrth 2024 | 498 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Ebrill 2022 | 159 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Ebrill 2022 | 159 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ebrill 2022 | 524 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
1. THE PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF FURNITURE, STATUES, PICTURES, BOOKS AND OTHER CHATTELS ("THE CHATTELS") OF ANY DESCRIPTION CONNECTED WITH, ORDINARILY KEPT AT OR OTHERWISE APPROPRIATE TO BE KEPT AT HAREWOOD HOUSE, HAREWOOD, LEEDS LS17 9LG ("HAREWOOD HOUSE"). 2. THE PRESERVATION AND CONSERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF HAREWOOD HOUSE AND ITS ANCILLARY BUILDINGS, GARDENS, ARBORETA, WOODLANDS AND PARK OR SUCH PART OR PARTS THEREOF AS SHALL FROM TIME TO TIME BE HELD BY, ON TRUST FOR, OR FOR THE CHARITABLE PURPOSES OF, HAREWOOD HOUSE TRUST LIMITED (REGISTERED CHARITY NUMBER 517753). 3. TO FACILITATE AND ENCOURAGE THE USE AND OCCUPATION OF THE WHOLE OR PART OF HAREWOOD HOUSE AND THE USE OF THE CHATTELS FOR CHARITABLE EDUCATIONAL PURPOSES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window