CREATE A DREAM FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the charity is to relieve individuals suffering from serious, terminal or life threatening illness and the families of such individuals by creating dreams and wishes for those individuals who are seriously or terminally ill to create special memories for them and their families. The charity operates primarily in the South Yorkshire region.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1179872 DONCASTER BUSINESS FOR THE COMMUNITY
- 17 Mawrth 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL MCLEAN | Cadeirydd | 30 April 2018 |
|
|
||||
Ailsa Watson | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Benjamin Ainger | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ELLIS | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
MATTHEW PEACE | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
ADAM AINGER | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.99k | £25.55k | £23.23k | £33.16k | £67.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.68k | £13.12k | £25.38k | £33.32k | £71.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 06 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE INDIVIDUALS SUFFERING FROM SERIOUS, TERMINAL OR LIFE THREATENING ILLNESS AND THE FAMILIES OF SUCH INDIVIDUALS BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SEE FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY GRANTING FINANCIAL AID TO THOSE INDIVIDUALS AND THEIR FAMILIES WHO HAVE BEEN REFERRED TO OR IDENTIFIED BY THE CHARITY. THIS WILL BE PRIMARILY BE DONE BY, BUT NOT LIMITED TO, CREATING DREAMS AND WISHES FOR THOSE INDIVIDUALS WHO ARE SERIOUSLY OR TERMINALLY ILL TO CREATE SPECIAL MEMORIES FOR THEM AND THEIR FAMILIES. THIS MAY INCLUDE DIRECTLY SUPPORTING MEDICAL CARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 WADSWORTH DRIVE
SHEFFIELD
S12 2DF
- Ffôn:
- 07967621276
- E-bost:
- Info@createadream.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window