BRADFORD ON AVON CHORAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance, improve and develop public education and appreciation of choral music in all its aspects by any means the Trustees shall see fit including the presentation of public concerts and recitals. The charity is bases in Bradford on Avon, Wiltshire where it holds its' rehearsals and most of its public performances although on occasions performances are given in a wider area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Wiltshire
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH ANN DAVIES | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|||||
Richard Charles Thompson | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Clare Ford | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Morwyth Penelope Minter | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Mary Baiano | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Christopher David Wraight | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Marjorie Jennifer Raymond | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Dean Broad | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH MARGARET WAY | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.37k | £4.92k | £15.86k | £23.81k | £20.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.98k | £6.18k | £20.49k | £21.13k | £18.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE AND DEVELOP PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF CHORAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT, INCLUDING THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 TYNING ROAD
WINSLEY
BRADFORD-ON-AVON
BA15 2JJ
- Ffôn:
- 01225862965
- E-bost:
- secretary@boachoral.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window