AUDACIOUS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Audacious Foundation works to see UK communities transformed and individuals empowered and enabled to thrive in every season of life. Our mission is to build better futures by providing practical solutions to societal challenges and fostering intentional relationships with business, government and third sector organisations that positively influence the growth of a stronger society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
220 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Andrew Keir | Cadeirydd | 26 May 2016 |
|
|||||
Mark Jonathan Foster | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Mark Steele | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.79k | £181.15k | £209.33k | £232.21k | £236.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.37k | £164.42k | £191.48k | £216.76k | £216.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.52k | N/A | £1.54k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JUN 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 DEC 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC (THE “OBJECTS”) 1. TO RELIEVE THE CHARITABLE OF NEEDS OF PEOPLE WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP, SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT, INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION, EDUCATION AND TRAINING, SERVICES, MEDIATION, COUNSELLING AND SUPPORT; 2.TO ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF MENTORS TO GO INTO SCHOOL AND HELP CHILDREN WITH THEIR STUDIES AND PROVIDING ENGLISH LESSONS TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS. 3.THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ASSISTANCE TO HOMELESS PEOPLE. 4.THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP, SICKNESS AND DISTRESS OF CHILDREN AGED BETWEEN 8 – 11 LIVING IN GREATER MANCHESTER BY THE PROVISION OF A CHILDREN’S’ HOME. 5.TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION AND SHALL OPERATE AN EQUAL OPPORTUNITIES POLICY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Audacious Foundation
Unit 6 Deva Centre
Trinity Way
Manchester
M3 7BB
- Ffôn:
- 01618307000
- E-bost:
- info@audaciousfoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window