Hanes ariannol SPORT AND ARTS IN THE COMMUNITY (SPARC) SOUTH WEST SHROPSHIRE

Rhif yr elusen: 1170997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.57k £37.14k £18.80k £82.97k £125.34k
Cyfanswm gwariant £25.05k £27.34k £92.95k £27.41k £24.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.00k £15.00k £2.00k N/A £2.60k