THE WOOLBEDING CHARITY

Rhif yr elusen: 1171566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Woolbeding Charity was established to bring to completion the remaining grant commitments and legacy work of The Monument Trust, after 53 years of philanthropy since its foundation in 1965 by the late Simon Sainsbury. Foremost within the Trustees' work has been the development of a new Glasshouse for the garden at Woolbeding in Sussex, a property owned and operated by the National Trust.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £1,000
Cyfanswm gwariant: £1,461,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Chwefror 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 242575 THE MONUMENT TRUST
  • 10 Chwefror 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHARLES HENRY CATOR Ymddiriedolwr 08 December 2016
THE CHRISTIES EMPLOYEES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF DILETTANTI CHARITABLE TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DOMINIC BRENDAN FLYNN Ymddiriedolwr 08 December 2016
THE ARDWICK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE INDIGO TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRUE COLOURS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE THREE GUINEAS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PINHAS RUTENBERG EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
STEWART GRIMSHAW Ymddiriedolwr 08 December 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.00k £3.50m £439.00k £8.00k £1.00k
Cyfanswm gwariant £1.79m £893.00k £1.19m £1.46m £1.46m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £700.00k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £700.00k N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £2.80m N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £893.00k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £14.00k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £210.00k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 05 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 01 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 05 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 05 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 04 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 04 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Sainsbury Family Charitable Tru
THE PEAK
5 Wilton Road
LONDON
SW1V 1AP
Ffôn:
02074100330
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael