Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GOOD SHEPHERD WITH ST. PETER, LEE
Rhif yr elusen: 1171429

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Burns | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
John Bramson | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Simon Frewin | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Tanya Jane Hilborne | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Peter Burns | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
John Stevens | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Fran Lechler | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Louise Grace | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Peter Watson | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Sue Tearle | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Clare Johnson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
James William Murdoch | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
John Richard Murray | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
ADRIAAN GOOSEN | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
CONWAY PHILLIP TEARLE | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.