SPALDING RECTORY FEOFFEES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
payment of stipend to Vicar of Spalding and furthering the religious and other charitable work of the Church of England in the ecclesiastical parish of St Mary and St Nicolas Spalding
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 26 Medi 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Robert Parker | Cadeirydd | 01 December 2004 |
|
|
||||
Roger Jeffery Smith | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
David John Clements | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|||||
Alan Machin | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Helen Hay | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
ANDREW MARK BRIGGS | Ymddiriedolwr | 16 March 2011 |
|
|
||||
MR TOM CHARLTON | Ymddiriedolwr | 11 October 1995 |
|
|||||
MELVYN PRICE | Ymddiriedolwr | 01 November 1992 |
|
|||||
MICHAEL JOHN RICHARDSON NELL | Ymddiriedolwr | 20 January 1992 |
|
|
||||
ADRIAAN PIETER VAN EGMOND | Ymddiriedolwr | 19 June 1989 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.82k | £90.23k | £84.53k | £83.80k | £89.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.54k | £107.70k | £100.82k | £92.82k | £92.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Chwefror 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 18 Chwefror 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 14 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 14 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 1 OCTOBER 2003 as amended on 02 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
(1) FEOFFEES FIRST TO PAY A STIPEND TO THE VICAR OF SPALDING THAT WILL BE NO LESS THAN THE HIGHEST STIPEND USUALLY PAYABLE TO CLERGY (NOT BEING BISHOPS, ARCHDEACONS OR THE DEAN) WITHIN THE DIOCESE OF LINCOLN WITH THE FEOFFEES (SUBJECT THERETO) HAVING DISCRETION AS TO THE AMOUNT OF THE STIPEND TO BE PAID FROM TIME TO TIME; AND THEN (2) APPLY THE RESIDUE OF THE INCOME TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OR ENGLAND IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY AND ST. NICOLAS, SPALDING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maples Solicitors LLP
23 New Road
Spalding
PE11 1DH
- Ffôn:
- 01775722261
- E-bost:
- jane.mawer@maplessolicitors.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window