THE HEREFORD FOOD BANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A food parcel for up to a maximum of 7 days is supplied according to need. Referrals come from Case workers, Social workers, Support Staff and other agencies and an appropriate food parcel is prepared. Food is supplied by local churches, schools, firms and individuals and is checked and stored ready for distribution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £158,441 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
92 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Rosenthal | Cadeirydd | 22 March 2021 |
|
|
||||
JILL CHRISTINE JONES | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|||||
Charles William Daw | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Hannah Kate Stephens | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Ewart | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Michael John Wilkinson | Ymddiriedolwr | 13 May 2020 |
|
|
||||
Fiona Claire Jones | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.38k | £339.95k | £238.63k | £387.83k | £450.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.87k | £149.90k | £213.98k | £254.25k | £292.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.32k | £5.55k | £4.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | £8.50k | £79.60k | £158.44k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 19 Dec 2016 as amended on 29 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF POVERTY IN HEREFORDSHIRE AND THE SURROUNDING AREA THROUGH THE PROVISION OF EMERGENCY FOOD PARCELS CONTAINING BASIC NUTRITIONAL FOODS AND OTHER BASIC AMENITIES, FOUNDED ON THE CHRISTIAN PRINCIPLE THAT HUMANITY SHOULD "LOVE YOUR NEIGHBOUR AS YOURSELF".
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 Monkmoor Street
Hereford
HR1 2DX
- Ffôn:
- 01432607011
- E-bost:
- manager@herefordfoodbank.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window