Ymddiriedolwyr CMV ACTION
Rhif yr elusen: 1171773

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hui Liang | Cadeirydd | 01 February 2025 |
|
|
||||
Angela Johnson | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Natalie Battle | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|||||
Paul Miller | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Alice Fletcher-Etherington | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Andrews | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
SARAH ALISON DEWAR | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH ESTALL | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.