ymddiriedolwyr BRENTWOOD SCHOOLS CHRISTIAN WORKER TRUST
Rhif yr elusen: 1172358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bastable | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|||||||
Timothy David Barfoot | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||||
ISABEL HELEN BURGESS | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|||||||
Rev PAUL STUART HAMILTON | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||||
Nicholas James Higgs | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||||
SALLY ANNE MCMAHON | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||||
JOAN MARGARET DEWHIRST | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||||
Jeffrey John Fair | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.