Hanes ariannol HOLMFIRTH CIVIC HALL COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1172232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £167.21k £128.96k £211.36k £159.17k £219.96k
Cyfanswm gwariant £123.62k £97.81k £207.39k £218.55k £198.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £49.00k £63.74k £72.89k £30.00k £17.32k