Hanes ariannol NW7 HUB

Rhif yr elusen: 1171742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.85k £67.17k £122.22k £99.00k £78.58k
Cyfanswm gwariant £108.11k £28.35k £45.09k £75.94k £54.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £25.00k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £25.00k £74.93k N/A £25.00k