Newport and Carisbrooke PCC

Rhif yr elusen: 1170906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NEWPORT MINSTER (Enw gwaith)
  • Newport Minster (Enw blaenorol)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE MINSTER CHURCH OF ST THOMAS THE APOSTLE AND ST THOMAS OF CANTERBURY, NEWPORT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Christopher James Bradish Ymddiriedolwr 15 September 2024
Dim ar gofnod
Deborah Cook Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Peter Hewitt Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Andrew Rolf Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Lorraine Grundon Ymddiriedolwr 14 May 2024
Dim ar gofnod
Peta Adrienne Stevenson Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Rev Emma Cooksey Ymddiriedolwr 06 January 2022
Dim ar gofnod
Stephanie Taylor Ymddiriedolwr 18 July 2021
Dim ar gofnod
THOMAS ARTHUR HARDEN Ymddiriedolwr 18 July 2021
Dim ar gofnod
Rev Stephen Sutcliffe Ymddiriedolwr 20 April 2021
ROBERT URRY'S GIFT
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
WORSLEY'S EDUCATIONAL CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
LORD HUNSDON'S GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
SERLE'S GIFT
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod
David Graham Salter Ymddiriedolwr 20 April 2021
ISLE OF WIGHT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Elizabeth Chambers Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Richard Hugh Smout Ymddiriedolwr 28 February 2021
ISLE OF WIGHT NATURAL HISTORY AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Allan George Timbrell Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
PETER BARRY EDNAY Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Stephen Alfred Sibbeck Smith Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Peter John Whitlock Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Marian Elizabeth Brett-Hill Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Anne Cameron Hewitt Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Anne Susan Smout Ymddiriedolwr 28 February 2021
Dim ar gofnod
Janet Holliday Ymddiriedolwr 30 March 2018
THE UPPER ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF THE MINSTER CHURCH OF SAINTS THOMAS, NEWPORT, ISLE OF WIGHT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £251.37k £394.86k £383.05k £1.48m £941.78k
Cyfanswm gwariant £224.81k £189.85k £312.78k £1.18m £1.04m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £23.85k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £1.38m £863.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £78.64k £65.23k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £97 £4.79k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £17.04k £8.03k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £100 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £1.18m £1.04m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £1.02k £1.13k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £15.45k £12.82k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A £20.00k £36.81k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A £29.75k £32.09k
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A £628.58k £533.82k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A £49.58k £55.53k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Medi 2024 307 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
NEWPORT PARISH CENTRE
TOWN LANE
NEWPORT
PO30 1JU
Ffôn:
01983821961