Hanes ariannol FRIENDS OF KING HENRY'S WALK GARDEN

Rhif yr elusen: 1173019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.38k £13.51k £15.30k £16.72k £14.47k
Cyfanswm gwariant £21.10k £13.98k £13.75k £11.74k £6.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.28k £1.52k N/A N/A