RIGHT TO EDUCATION INITIATIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RTE promotes education as a human right, making international and national law accessible to everybody. We conduct research and legal analysis and we develop tools and guides to help understand and effectively use human rights mechanisms to claim and enforce the right to education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mai 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIN MARTINEZ | Cadeirydd | 21 February 2017 |
|
|
||||
Ignacio SAIZ | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Salima Namusobya | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Carole Andree Coupez | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Dina Hashem | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|||||
Bharti Patel | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Nicola Gillian Skipper | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
ANJELA TANEJA | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Ayan Hassan | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
DAVID ARCHER | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.70k | £204.99k | £149.14k | £324.86k | £132.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.03k | £65.42k | £191.07k | £203.68k | £229.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 May 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PROMOTE THE RIGHT TO EDUCATION, AS DEFINED BY INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW, BY: • SHARING INFORMATION, TOOLS AND RESOURCES ON THE RIGHT TO EDUCATION; • RESEARCHING INTO RIGHT TO EDUCATION ISSUES; • MONITOR ABUSES OF THE RIGHT TO EDUCATION; • RAISE AWARENESS ON RIGHT TO EDUCATION ISSUES; • PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO PARTNER CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS ON RIGHT TO EDUCATION ISSUES; • INTERNATIONAL ADVOCACY OF THE RIGHT TO EDUCATION; AND • PROMOTING RESPECT FOR THE RIGHT TO EDUCATION AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33-39
BOWLING GREEN LANE
EC1R 0BJ
- Ffôn:
- 02031220736
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window