THE LANCASTER JUDGES' LODGINGS MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our principal object is to support and promote the Judges' Lodgings Museum in Lancaster for the benefit of the public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 19 Ionawr 2017: CIO registration
- THE FRIENDS OF THE LANCASTER JUDGES' LODGINGS (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER JUMP | Cadeirydd | 19 January 2017 |
|
|||||
Adrienne Marcia Wallman | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|||||
Nicholas Robin Smith | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
AMANDA JANE WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.57k | £5.71k | £104 | £356 | £105 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.68k | £4.29k | £770 | £0 | £645 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.99k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Chwefror 2024 | 121 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 19 JAN 2017 AMENDED ON 28 APR 2017 as amended on 06 Feb 2019 as amended on 17 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, INCLUDING AN UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS AND MATTERS OF HERITAGE, CULTURE AND HISTORY, IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THROUGH: (1) THE SUPPORT AND PROMOTION OF THE JUDGES' LODGINGS MUSEUM IN LANCASTER ("THE MUSEUM") FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; (2) THE PRESERVATION CONSERVATION AND INTERPRETATION OF THE COLLECTIONS MANAGED BY THE CIO; (3) THE DEVELOPMENT OF FORMAL AND INFORMAL EDUCATIONAL PROGRAMMES AND OF THE MUSEUM'S WORK WITH LOCAL SCHOOLS AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS; (4) THE DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE WORKING ARRANGEMENTS WITH OTHER ORGANISATIONS AND PERSONS, AT LOCAL NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL, WITH THE AIM OF PROMOTING AND PRESERVING THE HERITAGE OF LANCASTER; (5) THE CARRYING OUT AND DISSEMINATION OF RESEARCH; (6) SO FAR AS CONSISTENT WITH THE FOREGOING, THE OPERATION AND MAINTENANCE OF ANY OTHER MUSEUM OR ART GALLERY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Judges Lodgings Museum
Castle Hill
LANCASTER
LA1 1YS
- Ffôn:
- 07772100382
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window