MORIAH BAPTIST CHURCH RISCA

Rhif yr elusen: 1171405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Baptist church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £145,376
Cyfanswm gwariant: £129,312

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerffili

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143596 MORIAH BAPTIST CHURCH RISCA
  • 01 Chwefror 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev DAVID MARC OWEN Cadeirydd 01 January 2000
THE BAPTIST MISSIONARY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GWENT BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WELSH BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
The Ugly Duckling Charity
Derbyniwyd: Ar amser
WALESWIDE CYMRUGYFAN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Florin Kondrat Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Sharon Lewis Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Joel Bradley De-Gare Pitt Ymddiriedolwr 27 November 2023
Dim ar gofnod
Rev TIMOTHY IAN MOODY Ymddiriedolwr 19 October 2018
THE ICE WALES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GWENT BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Coleg y Bedyddwyr Caerdydd / Cardiff Baptist College
Derbyniwyd: Ar amser
COLEG Y BEDYDDWYR CAERDYDD / CARDIFF BAPTIST COLLEGE
Derbyniwyd: 255 diwrnod yn hwyr
Andrew Brian Carey Ymddiriedolwr 29 June 2017
Dim ar gofnod
GARETH WALTERS Ymddiriedolwr 29 June 2017
Dim ar gofnod
Stephen John Hayward Ymddiriedolwr 29 June 2017
Dim ar gofnod
DAVID JAMES COOPER Ymddiriedolwr 01 January 2000
Dim ar gofnod
Dr CATHERINE MARY WILLIAMS Ymddiriedolwr 01 January 2000
Dim ar gofnod
JORGE PINHEIRO Ymddiriedolwr 01 January 2000
Dim ar gofnod
CHRISTINE POWELL Ymddiriedolwr 01 January 2000
THE ICE WALES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £133.51k £117.83k £127.16k £121.65k £145.38k
Cyfanswm gwariant £145.88k £118.61k £125.59k £128.43k £129.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 30 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 30 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Moriah Baptist Church
Tredegar Street
Risca
Newport
NP11 6BU
Ffôn:
07590483986