THE OSCAR ROMERO AWARD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To establish and manage an Award to promote social justice in Catholic schools/colleges across the country, inspired by the example of St. Oscar Romero. Provide schools/colleges with an inclusive structure (framework) for exploring ways and developing strategies to put Catholic social justice into practice; An Award that recognises and celebrate a commitment to promoting social justice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Anthony Hartnett | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dervla McConn-Finch | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Sister Jane Livesey | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Walter Andrew Hollas | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Susannah Watchorn | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Julie Ann Oldroyd | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Dr Ashley Cranston Beck | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
MATTHEW QUINN | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.84k | £3.18k | £35.90k | £47.89k | £10.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38k | £18.51k | £18.29k | £28.64k | £15.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Aug 2017 as amended on 12 May 2022 as amended on 11 Jan 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CATHOLIC FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF BLESSED ARCHBISHOP OSCAR ROMERO BY ENCOURAGING THE UNDERSTANDING AND PRACTICE OF THAT FAITH AS IT APPLIES TO THE EQUITABLE RELIEF OF SPIRITUAL, MORAL AND MATERIAL POVERTY BY USE OF AN ACCREDITED AWARD SYSTEM IN CATHOLIC EDUCATION INSTITUTIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OAKLANDS CATHOLIC SCHOOL
STAKES HILL ROAD
WATERLOOVILLE
PO7 7BW
- Ffôn:
- 02392259214
- E-bost:
- contact@romeroaward.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window