GACD ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GACD Action aims to promote health research globally to prevent and alleviate chronic (NCDs) and reduce health disparities amongst under-served communities particularly in low and middle income countries. Until 31/12/2024 GACD Action (Charity no. 1138223-22) was a linked charity to Medical Research Foundation (Charity No 1138223) which reported annually on our finances as restricted funds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Awstralia
- Bangladesh
- Brasil
- Bwlgaria
- Canada
- Cenia
- Colombia
- De Affrica
- Ecwador
- Ffiji
- Fiet-nam
- Ghana
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Ireland
- Jamaica
- Japan
- Kyrgyzstan
- Malawi
- Malaysia
- Mecsico
- Nepal
- Nigeria
- Norwy
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Periw
- Philipinas
- Rwanda
- Rwmania
- Samoa
- Sbaen
- Seland Newydd
- Serbia
- Sri Lanka
- Sweden
- Tanzania
- Tsieina
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 27 Medi 2017: CIO registration
- GACD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Dr Catherine Diane Collings | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Jonathan Beck | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||
Dr Angela Hind | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||
Dr Valerie Snewin | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED ON 27 SEP 2017 AMENDED ON 24 JAN 2018 AMENDED ON 12 DEC 2018 AMENDED ON 13 APR 2022 AMENDED ON 17 SEP 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH OF PEOPLE SUFFERING OR AT RISK OF SUFFERING CHRONIC DISEASES BY ADDRESSING THE BURDEN OF CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES THROUGH COORDINATED HIGH-QUALITY IMPLEMENTATION RESEARCH IN LOW- RESOURCE SETTINGS AND AMONG VULNERABLE POPULATIONS INCLUDING INDIGENOUS PEOPLES IN HIGH-INCOME COUNTRIES RELATING TO THE PREVENTION, TREATMENT, MANAGEMENT AND CARE THEREOF. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
215 Euston Road
London
London
London
NW1 2BE
- Ffôn:
- 07856431722
- E-bost:
- admin@gacd.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window