THE OVERTON COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of a Community Centre
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 276492 THE OVERTON COMMUNITY ASSOCIATION
- 02 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA BAKER | Cadeirydd | 21 December 2016 |
|
|
||||
John Davenport | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Colin John William Phillimore | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
John Frederick Troman | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
Stephen Edward James Williams | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
lAUREN MCCANN | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
ROBERT JOHN CHALLEN | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
|
||||
SUSAN MARY CARTER | Ymddiriedolwr | 21 December 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.62k | £61.64k | £39.01k | £29.73k | £43.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.78k | £51.39k | £20.10k | £52.84k | £74.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.70k | £10.67k | N/A | £20.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 02 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF OVERTON AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SICIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OJBECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE, OR TO COOPERATE WITH ANY LOCAL STATUTORY AUTHORITY OR ANY OTHER BODY NOMINATED BY THEM IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION OR ITS CONSTITUENT BODIES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
59 WINCHESTER STREET
OVERTON
BASINGSTOKE
RG25 3HT
- Ffôn:
- 01256771219
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window