ymddiriedolwyr ISLINGTON FAITHS FORUM
Rhif yr elusen: 1176299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH ROSE CHAPPELL | Cadeirydd | 02 July 2018 |
|
|
||||||||||
Rabbi Roni Tabick | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||||||||
Rev TAMSIN LAETITIA RACHEL MERCHANT BA | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|||||||||||
Rev. Dr. Temilolu Timothy Odejide | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Steven Robert McKay Cooper | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||||||||
Thaya Rajakulasingham | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||||||||
Merium Khadiza Asma Bhuiyan | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||||||||
TOUFIK KACIMI | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|||||||||||
MOHAMAD ABDUL KARIM KOZBAR | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|||||||||||
Rev JENNIFER POTTER BTH MA MSC | Ymddiriedolwr | 15 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.