Hanes ariannol PARKER TRUST
Rhif yr elusen: 1172509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.25k | £36.08k | £28.00k | £64.27k | £94.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.12k | £65.50k | £24.93k | £42.44k | £66.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.08k | £10.63k | £10.00k | £3.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.