PARKER TRUST

Rhif yr elusen: 1172509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A resource at 25 Kayll Rd Sunderland for young people providing advice, assistance, programmes of physical, educational & other activities as a means of : - advancing in life & helping them to develop their skills, capacities & capabilities to enable them to participate in society as independent, mature & responsible individuals; - advancing education; & - relieving unemployment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £102,373
Cyfanswm gwariant: £71,486

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ebrill 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Suzanne Preece Ymddiriedolwr 19 May 2021
PARKER MEMORIAL HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Tony Preece Ymddiriedolwr 19 May 2021
PARKER MEMORIAL HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Galbraith Ymddiriedolwr 19 June 2019
YOUNG PEOPLE OF SUNDERLAND
Derbyniwyd: Ar amser
PARKER MEMORIAL HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Rackstraw Ymddiriedolwr 19 June 2019
PARKER MEMORIAL HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Pat Dyball Ymddiriedolwr 19 June 2019
PARKER MEMORIAL HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Andrea Solomon Ymddiriedolwr 19 June 2019
PARKER MEMORIAL HOME
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.08k £28.00k £64.27k £94.36k £102.37k
Cyfanswm gwariant £65.50k £24.93k £42.44k £66.24k £71.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £2.69k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.63k £10.00k £3.50k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 14 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Ebrill 2021 66 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Ebrill 2021 67 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARKER TRUST HOUSE
25 Kayll Road
SUNDERLAND
SR4 7TW
Ffôn:
01915437123