Hanes ariannol HYTHE BAY CHILDREN'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1175752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £547.21k £509.76k £625.06k £619.73k £679.42k
Cyfanswm gwariant £565.49k £490.03k £560.10k £561.84k £668.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £47.79k £235.77k £271.03k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.07k £52.06k £1.60k £1.29k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £539.02k £450.49k £370.83k £350.43k £677.61k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £120 £41 £8 £431 £1.82k
Incwm - Arall £0 £7.17k £252.63k £267.58k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £404.17k £345.91k £388.28k £404.01k £468.40k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £3.84k £3.82k £4.37k £3.42k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £161.32k £144.11k £171.83k £157.83k £200.57k